Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS af 25/1 2022. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS af 25/1 2022. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2022-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Pigeongrenen 15, 5462 Morud (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Direktion: Robert Falkenstrøm (direktør) (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-12 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Legale ejere: Robert Falkenstrøm (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Navne: FALKENSTRØM HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Reelle ejere: Robert Falkenstrøm (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S, FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Stiftere: Robert Falkenstrøm (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-10-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2017-11-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-11-29 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S, FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2016-10-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i datterselskaber og associerede virksomheder samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2013-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2013-10-24 tilføjes Vedtægter: 2013-10-24 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2013-10-24 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S, FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pigeongrenen 15, 5462 Morud (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2010-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosengårdsvej 34, st., 5230 Odense M (offentliggjort 2007-10-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosengårdsvej 34, st., 5230 Odense M (offentliggjort 2007-10-26)
Den 2007-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Boulevard 38, 2. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Boulevard 38, 2. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-12 tilføjes Direktion: Robert Falkenstrøm (direktør) (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-12 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Legale ejere: Robert Falkenstrøm (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Navne: FALKENSTRØM HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Reelle ejere: Robert Falkenstrøm (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2006-09-12 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S, FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 tilføjes Stiftere: Robert Falkenstrøm (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-30)