Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET MINA A/S, N.H.S ApS, MHS Holdingselskab ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Krogh Sørensen (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-10-31 fjernes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET MINA A/S (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-10-31 fjernes Reelle ejere: Peter Krogh Sørensen (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 tilføjes Kontaktoplysninger: bb@assentoftbyg.dk (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-08 fjernes Kontaktoplysninger: kmb@assentoftbyg.dk (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse og handel med fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-27 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET GYLDENLUNDEN ApS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-26 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET STAVTRUPVEJ 7 ApS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-27 tilføjes Vedtægter: 2017-04-27 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kmb@assentoftbyg.dk (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2015-08-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2011-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 32, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2011-06-16)
Den 2011-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lægårdsvej 7, 8520 Lystrup (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lægårdsvej 7, 8520 Lystrup (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenagervej 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET MINA A/S (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2008-06-25 tilføjes Reelle ejere: Peter Krogh Sørensen (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2008-05-30 fjernes Direktion: Ib Brinch Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenagervej 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-06 tilføjes Direktion: Ib Brinch Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse og handel med fast ejendom. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2006-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET STAVTRUPVEJ 7 ApS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2006-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-09-06 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET MINA A/S, BRINCH JØRGENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2006-09-06 tilføjes Vedtægter: 2006-09-06 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2006-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-11)
Den 2006-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)