Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Kapital | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JØRGEN BERTELSEN TRANSPORT ApS. (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viking Banke 34, 9990 Skagen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Viking Banke 34, 9990 Skagen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 tilføjes Vedtægter: 2014-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viking Banke 34, 9990 Skagen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Viking Banke 34, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viking Banke 34, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-11 tilføjes Direktion: Jørgen Sander Bertelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-11 tilføjes Legale ejere: Jørgen Sander Bertelsen (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2006-09-11 tilføjes Navne: KJB HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-11)
Den 2006-09-11 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Sander Bertelsen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2006-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-09-11 tilføjes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2006-09-11 tilføjes Stiftere: Jørgen Sander Bertelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-11)
Den 2006-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)