Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-02-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MHR ApS. (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2020-01-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-06 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jersie Solvænge 21, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Årøvej 10, 4652 Hårlev (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mh@mhr.nu (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-06-13 tilføjes Vedtægter: 2016-06-13 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2016-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2016-06-08 fjernes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-08 tilføjes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2015-05-08 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-05-10)
Den 2013-04-30 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-05-10)
Den 2013-04-30 fjernes Revisor: LOKALREVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Revisor: LOKALREVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivningsvirksomhed indenfor ingeniørområdet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Vedtægter: 2010-02-11 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2010-02-11 fjernes Binavne: MH RÅDGIVENDE INGENIØR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-13 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-13 fjernes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Årøvej 10, 4652 Hårlev (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Årøvej 10, 4652 Hårlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2006-09-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Årøvej 10, 4652 Hårlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-06 tilføjes Binavne: MH RÅDGIVENDE INGENIØR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Direktion: Mads Hermann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2006-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Legale ejere: Mads Hermann (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2006-09-06 tilføjes Navne: FLÄSCH HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-11)
Den 2006-09-06 tilføjes Reelle ejere: Mads Hermann (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2006-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2006-09-06 tilføjes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Stiftere: Mads Hermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-11)
Den 2006-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)