Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Interessenter | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Formål | Vedtægter |
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strand 34, 1202 København K (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-04 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: acl@winlaw.dk (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 fjernes Legale ejere: Leila Seidelin Bache, Dines Christian Dinesen, Anita Feddersen, Keld Lausch, Poul Præstegaard Skadhede, Erik Wikkelsø, Ditlev Erik Pontoppidan Thyssen, Jesper Birch Mortensen, Peter Jensen (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 fjernes Navne: K/S QUAY STREET (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-31 fjernes Interessenter: QUAY STREET KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2016-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strand 34, 1202 København K (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2016-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: Peter Jensen (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2016-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: acl@winlaw.dk (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2016-02-07 fjernes Kontaktoplysninger: sj@ksadm.dk (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-07-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-07-15 fjernes Bestyrelse: Keld Lausch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2014-09-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve, eje og udleje ejendommen beliggende 12-16 Quay Street og 109 Westgate Street, Gloucester, GL1 2JS, England. Som led i ovenstående kan kommanditselskabet foretage kapitalplacering i værdipapirer samt andre investeringsformer, som står i naturlig forbindelse med ovenstående formål. (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2014-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementarselskabet eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2014-09-19 tilføjes Vedtægter: 2014-09-19 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2014-06-13 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2014-06-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-04 tilføjes Bestyrelse: Anita Feddersen (formand) (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2012-09-26 tilføjes Bestyrelse: Ditlev Erik Pontoppidan Thyssen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2012-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: sj@ksadm.dk (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2011-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2011-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-03-18)
Den 2011-11-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2011-11-25 fjernes Bestyrelse: Dines Christian Dinesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Bestyrelse: Dines Christian Dinesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Bestyrelse: Jesper Birch Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-03-18)
Den 2010-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-01-20)
Den 2010-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-01-20)
Den 2010-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-12-31 tilføjes Legale ejere: Leila Seidelin Bache, Dines Christian Dinesen, Anita Feddersen, Keld Lausch, Poul Præstegaard Skadhede, Erik Wikkelsø, Ditlev Erik Pontoppidan Thyssen, Jesper Birch Mortensen (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2008-06-25 tilføjes Bestyrelse: Jesper Birch Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-23 tilføjes Navne: K/S QUAY STREET (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2007-07-22 fjernes Navne: K/S SCAN 310 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-04 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Interessenter: QUAY STREET KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Navne: K/S SCAN 310 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-07)