Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Palle Hansen | 01.08.2006 | 25.10.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Palle Hansen | 01.12.2010 | 09.03.2011 | bestyrelse |
Søren Melanchton Pedersen | 01.12.2010 | 09.03.2011 | bestyrelse |
Henrik Blegvad Funk | 01.12.2010 | 09.03.2011 | formand |
Carl Christian Nielsen | 29.03.2007 | 01.12.2010 | bestyrelse |
Kaare Vagner Jensen | 25.10.2006 | 01.12.2010 | bestyrelse |
Niels Thorborg | 25.10.2006 | 01.12.2010 | bestyrelse |
Torben Palle Hansen | 25.10.2006 | 01.12.2010 | formand |