Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Bestyrelse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 34, st., 1260 København K (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2017-05-03 tilføjes Direktion: Jens Martin Bengaard (direktør) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-03 fjernes Direktion: Jørgen Rudbeck Seeberg (direktion) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-03 fjernes Bestyrelse: Jørgen Rudbeck Seeberg (formand) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: digitalpostkasse@habro.dk (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i kommanditselskabet K/S BRACKNELL. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Vedtægter: 2011-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Rudbeck Seeberg (formand) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Direktion: Jørgen Rudbeck Seeberg (direktion) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2010-04-29 fjernes Direktion: Søren Haugaard Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2010-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-02-01)
Den 2010-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-02-01)
Den 2010-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-19 tilføjes Direktion: Søren Haugaard Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-19 fjernes Direktion: Antony Ashton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-28 tilføjes Legale ejere: Pia Tworek, Jens Martin Bengaard, Mirjana Andonovska, Søren Haugaard Jacobsen, Ilija Andonovski, Naum Andonovski, Claus Manniche, Claus Pommer (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2006-10-27 tilføjes Legale ejere: Jørgen Rudbeck Seeberg (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2006-10-05 tilføjes Navne: BRACKNELL KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2006-10-27)
Den 2006-10-04 fjernes Navne: SCAN 294 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2006-09-26)
Den 2006-10-05 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Direktion: Antony Ashton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Navne: SCAN 294 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2006-09-26)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Stiftere: ESTATUM PROJEKTFORMIDLING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-26)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)