Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 2, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-14 fjernes Navne: HI-PRECISION CO. FOR GENERAL TRADELTD. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Stiftere: PRECISION INDUSTRIES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Direktion: Thomas Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 tilføjes Direktion: Thomas Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Direktion: Jan Brandrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er import og eksport, handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 tilføjes Vedtægter: 2009-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Bestyrelse: Paul Henrik Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2006-12-04)
Den 2007-04-27 tilføjes Bestyrelse: Paul Henrik Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2006-12-04)
Den 2006-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 2, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 21, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 21, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Direktion: Jan Brandrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Navne: HI-PRECISION CO. FOR GENERAL TRADELTD. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Stiftere: PRECISION INDUSTRIES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)