Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Bibranche | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 41, 5., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 41, 5., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2013-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: WANTR ApS. (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2017-09-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Familio ApS. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2018-10-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Familio ApS. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2020-06-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter og konsulentvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-15 tilføjes Vedtægter: 2016-01-15 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-05-31 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-04-09 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-04-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2014-09-22)
Den 2014-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: stefanbech@gmail.com (offentliggjort 2014-09-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2012-10-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2012-10-15 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 41, 5., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2008-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 34, 3. th., 1400 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 34, 3. th., 1400 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Direktion: Stefan Bech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Legale ejere: Stefan Bech (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-09-04 tilføjes Navne: BECH 1981 HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Reelle ejere: Stefan Bech (offentliggjort 2017-10-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2006-09-04 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Stiftere: Stefan Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Vedtægter: 2006-09-04 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)