Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvænget 5, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2006-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S BOURNEMOUTH. (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BOURNEMOUTH KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S BOURNEMOUTH. (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: BOURNEMOUTH KOMPLEMENTAR ApS, Michael Winther Rasmussen (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Tom-Arve Andreassen, Christian Ulrik Trolle, BOURNEMOUTH KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Winther Rasmussen (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Michael Winther Rasmussen (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2016-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Michael Ritto (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Michael Ritto (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2012-12-26 tilføjes Legale ejere: Michael Ritto, Michael Winther Rasmussen, Tom-Arve Andreassen, Christian Ulrik Trolle, Carsten Rågård Højerup, Peter Krogh Nymand, Lars Nicolai Carstensen, Lars Bjørn Hansen, Jeannett Dimsits (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2012-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2012-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-04-14)
Den 2011-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i kommanditselskabet K/S Bournemouth. Endvidere at investere i aktier, herunder at optage lån i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Vedtægter: 2011-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-18 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-04-14)
Den 2010-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Direktion: Michael Winther Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-01 fjernes Direktion: Antony Ashton (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-16 tilføjes Navne: BOURNEMOUTH KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-15 fjernes Navne: SCAN 300 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Direktion: Antony Ashton (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Navne: SCAN 300 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Stiftere: ESTATUM PROJEKTFORMIDLING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)