Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Bestyrelse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-07 tilføjes Vedtægter: 2023-12-07 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-07 fjernes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2007-03-28 sletter virksomheden Ejerskaber: ALU-COMP A/S. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2012-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SNEDKERHAVEN ApS. (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2020-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ALU-COMP A/S. (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-20 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Haas Malfeld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-07-20 tilføjes Vedtægter: 2022-07-20 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-30 tilføjes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-10-30 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 63, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 63, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 63, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 63, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2017-12-14 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-12-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-10-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-10-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-08-15 (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-15 tilføjes Direktion: Jens Kristian Malfeld (direktør) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-11 fjernes Direktion: Jens Kristian Malfeld (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-08-11 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2011-06-30 fjernes Revisor: RVG PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Revisor: RVG PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 fjernes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 63, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2006-08-31 tilføjes Direktion: Jens Kristian Malfeld (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Legale ejere: Jens Kristian Malfeld (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2006-08-31 tilføjes Navne: MALFELD HOLDING ApS (offentliggjort 2006-10-12)
Den 2006-08-31 tilføjes Reelle ejere: Jens Kristian Malfeld (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2006-08-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2006-08-31 tilføjes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Stiftere: Jens Kristian Malfeld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2006-08-31 tilføjes Vedtægter: 2006-08-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2006-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-12)
Den 2006-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)