Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosbæksvej 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-13 fjernes Kontaktoplysninger: tl@gongong.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-13 fjernes Navne: GONGONG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 fjernes Revisor: BYENS REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 fjernes Stiftere: NIELS KNUDSEN HOLDING ApS, 12 FINGERS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 fjernes Direktion: Thomas Bo Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosbæksvej 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er reklamebureauvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 tilføjes Vedtægter: 2009-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-19 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2006-09-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: tl@gongong.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-07 tilføjes Direktion: Thomas Bo Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Navne: GONGONG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Revisor: BYENS REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Stiftere: NIELS KNUDSEN HOLDING ApS, 12 FINGERS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)