Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2006-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S WOODLAND. (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-28 tilføjes Direktion: Claus Larsson (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-28 fjernes Direktion: Kåre Bjørnstrup Alfsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-28 tilføjes Vedtægter: 2022-04-28 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 1., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 3., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 3., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 14, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 14, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2016-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1., 2300 København S (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: js@procuragroup.dk (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1., 2300 København S (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2011-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2011-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-03-18)
Den 2011-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i kommanditselskabet K/S WOODLAND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Vedtægter: 2011-03-29 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2011-03-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-03-18)
Den 2010-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-02-12)
Den 2010-03-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-02-12)
Den 2010-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-05-26 tilføjes Direktion: Kåre Bjørnstrup Alfsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2008-05-26 fjernes Direktion: Antony Ashton (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Legale ejere: Bjarne Aarup Andersen (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Legale ejere: Michael Steensgaard Nielsen, Henrik Sjøholm, Stig Myken, Kurt Godsk, Kåre Bjørnstrup Alfsen (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2007-06-01 tilføjes Legale ejere: Jes Bjerregaard, Claus Larsson (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2007-04-01 tilføjes Legale ejere: Bo Pedersen (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2006-12-13 tilføjes Navne: WOODLAND KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2007-01-15)
Den 2006-12-12 fjernes Navne: SCAN 305 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-12-13 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Direktion: Antony Ashton (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Navne: SCAN 305 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Stiftere: ESTATUM PROJEKTFORMIDLING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)