Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-08-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DIN LOKALE TØMRER ApS. (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarkvej 7, 7451 Sunds (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørremarkvej 8, 7451 Sunds (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-21 tilføjes Vedtægter: 2016-11-21 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-21 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2015-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarkvej 8, 7451 Sunds (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2015-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørremarkvej 7, 7451 Sunds (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2008-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarkvej 7, 7451 Sunds (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2008-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønne Alle 69, 7451 Sunds (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønne Alle 69, 7451 Sunds (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-21 tilføjes Direktion: Jesper Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde fast ejendom og værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Legale ejere: Jesper Nielsen (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2006-08-21 tilføjes Navne: JL NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-14)
Den 2006-08-21 tilføjes Reelle ejere: Jesper Nielsen (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2006-08-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2006-08-21 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2006-08-21 tilføjes Stiftere: Jesper Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Vedtægter: 2006-08-21 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2006-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-14)
Den 2006-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)