Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2014-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: ELVERDAM ADVOKATER A/S. (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ELVERDAM ADVOKATER A/S. (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2020-09-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab af eje aktier i Elverdam Advokater A/S. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-27 tilføjes Vedtægter: 2019-02-27 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationspladsen 12, 4690 Haslev (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2015-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirketorvet 4, 4640 Faxe (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2014-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-05-21 tilføjes Vedtægter: 2014-05-21 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-05-21 fjernes Direktion: Anders Christian Elverdam (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-05-01 tilføjes Legale ejere: Hans Munk Elverdam (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2014-05-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Munk Elverdam (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2009-02-13 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-02-13 fjernes Revisor: TS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-24 tilføjes Revisor: TS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-01-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirketorvet 4, 4640 Faxe (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirketorvet 4, 4640 Faxe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirketorvet 4, 4640 Faxe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Direktion: Anders Christian Elverdam (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-08-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-08-01 tilføjes Navne: ELVERADVOKATER ApS (offentliggjort 2006-09-06)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-08-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-08-01 tilføjes Stiftere: Hans Munk Elverdam, Anders Christian Elverdam (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-06)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)