Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 84, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Direktion: Christian Pagaard Junker (direktør) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-25 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Legale ejere: BMB Holding ApS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Navne: BM EJENDOMSSELSKAB ODENSE ApS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Reelle ejere: Birgitte Müller Bonnesen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Stiftere: Jørn Uffe Bonnesen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 84, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 84, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Christian Pagaard Junker (direktør) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-01-01 fjernes Direktion: Jørn Uffe Bonnesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-01 tilføjes Legale ejere: BMB Holding ApS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-08-01 fjernes Legale ejere: GAMIN ApS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-08-01 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Müller Bonnesen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-08-01 fjernes Reelle ejere: Jørn Uffe Bonnesen (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2020-12-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-07-24 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2020-07-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-25)
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-25 tilføjes Reelle ejere: Jørn Uffe Bonnesen (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-25)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 84, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2006-08-25 tilføjes Direktion: Jørn Uffe Bonnesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, udføre administration af ejendomme og formuer samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Køb af ejendomme kan alene ske som anlægsinvestering. (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-25 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Legale ejere: GAMIN ApS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2006-08-25 tilføjes Navne: BM EJENDOMSSELSKAB ODENSE ApS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Stiftere: Jørn Uffe Bonnesen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Vedtægter: 2006-08-25 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-09)