Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-12 fjernes Navne: SØGAARD & HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Stiftere: VINDING GRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-07 fjernes Bestyrelse: Jørgen Michael Serup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-07 fjernes Direktion: Carsten Amtrup Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-27 tilføjes Bestyrelse: Lars Dahl-Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-27 fjernes Bestyrelse: Johnny Richard Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 fjernes Bestyrelse: Ole Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Direktion: Carsten Amtrup Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering, rådgivning og administration samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Navne: SØGAARD & HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Stiftere: VINDING GRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Vedtægter: 2006-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)