Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Thomas Uhd Ginnerskov Jensen | 30.06.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Mogens Stæhr-Olsen | 05.11.2012 | 30.06.2019 | adm. dir |
Henrik Abel Larsen | 28.03.2012 | 05.11.2012 | adm. dir |
Michael Thomas Uhd Ginnerskov Jensen | 01.12.2009 | 28.03.2012 | direktør |
Martin Meller | 02.06.2009 | 01.12.2009 | direktør |
Frank Troelsen | 15.09.2007 | 02.06.2009 | direktør |
Stefan Brun Jørgensen | 01.12.2006 | 15.09.2007 | direktør |
Michael Thomas Uhd Ginnerskov Jensen | 05.09.2006 | 01.12.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Thomas Uhd Ginnerskov Jensen | 14.06.2011 | 05.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Mogens Stæhr-Olsen | 14.06.2011 | 05.11.2012 | formand |
Rene Bonde Kolmos | 02.06.2009 | 05.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Brun Jørgensen | 02.06.2009 | 14.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Michael Thomas Uhd Ginnerskov Jensen | 15.09.2007 | 02.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Marmetschke | 15.09.2007 | 31.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Kirkegaard Kortbæk | 05.09.2006 | 14.06.2011 | formand |
Jacob Mogensen | 05.09.2006 | 15.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Rene Bonde Kolmos | 05.09.2006 | 15.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Brun Jørgensen | 05.09.2006 | 15.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Fisker Nielsen | 05.09.2006 | 01.12.2006 | bestyrelsesmedlem |