Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2006-09-04 sletter virksomheden Ejerskaber: MINI ENTREPRENØR ApS. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BENCA ApS. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 tilføjes Vedtægter: 2014-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 fjernes Revisor: Revision 1 v/Erling Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tvilum Kirkevej 4, 8882 Fårvang (offentliggjort 2010-04-29)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tvilum Kirkevej 4, 8882 Fårvang (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tvilum Kirkevej 4, 8882 Fårvang (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Direktion: Carsten Nedergård (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Nedergård (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2006-09-01 tilføjes Navne: CN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-05)
Den 2006-09-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Nedergård (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2006-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: Revision 1 v/Erling Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Stiftere: Carsten Nedergård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-05)
Den 2006-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)