Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | ||||
Direktion | Ejerskaber | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-22 fjernes Bestyrelse: Thomas Kjærgaard (formand) (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-22 fjernes Direktion: Thomas Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2006-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S MECURA HANNOVER CITY. (offentliggjort 2006-09-19)
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S Mecura Hannover City (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller to direktører i forening. (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: madamborg@me.com (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2014-01-17 fjernes Kontaktoplysninger: madamborg@vip.cybycity.dk (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2013-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Astridsvej 20, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-04)
Den 2013-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 54, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2009-01-05)
Den 2011-12-31 tilføjes Legale ejere: Thomas Kjærgaard, Jesper Hanghøj Elmstrøm, Max Damborg, Frank Werner Nielsen, Bjarke Gohr Jensen, Kristian Galsgaard Serup, Jørgen Skjødt (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-09 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kjærgaard (formand) (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2009-03-09 tilføjes Direktion: Thomas Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2009-03-09 fjernes Direktion: Peter Borre Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: madamborg@vip.cybycity.dk (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2009-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 54, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2009-01-05)
Den 2009-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 1550 København V (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 tilføjes Legale ejere: Jan Storgaard (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 1550 København V (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2007-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-08-08)
Den 2007-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-08-08)
Den 2007-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 19, 1., 1255 København K (offentliggjort 2007-06-07)
Den 2007-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 19, 1., 1255 København K (offentliggjort 2007-06-07)
Den 2007-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Direktion: Peter Borre Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET MECURA HANNOVER CITY ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET MG III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-05)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-22)