Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Revisor | Ejerskaber | Formål | ||||
Direktion | Vedtægter | xbrl | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-19 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2008-05-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J J HOLDING AF 12. OKTOBER 2006 ApS. (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2024-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Ole Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 tilføjes Vedtægter: 2024-08-19 (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-29 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-06-29 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-02 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2014-09-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-05-19 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 fjernes Revisor: E.L. Invest og Administration v/ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juellingsholmsvej 48, 7260 Sønder Omme (offentliggjort 2009-09-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Juellingsholmsvej 48, 7260 Sønder Omme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juellingsholmsvej 48, 7260 Sønder Omme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-11 tilføjes Direktion: Ole Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2006-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2006-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Legale ejere: Ole Johansen (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2006-07-11 tilføjes Navne: JOHANSEN HOLDING AF 11. JULI 2006 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2006-07-11 tilføjes Reelle ejere: Ole Johansen (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2006-07-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-07-11 tilføjes Revisor: E.L. Invest og Administration v/ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Stiftere: Ole Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2006-07-11 tilføjes Vedtægter: 2006-07-11 (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2006-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-05)
Den 2006-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-19)