Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 25, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-31 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: Louise Vesth (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-30 fjernes Navne: LOUISE VESTH ApS (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-30 fjernes Stiftere: Louise Vesth (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-06-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-17 fjernes Direktion: Louise Vesth (direktion) (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2014-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom, og dertil - efter direktionens skøn - beslægtet (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2014-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Selskabets Direktør (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2014-01-20 tilføjes Vedtægter: 2014-01-20 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2014-01-20 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 25, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2010-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Egilsgade 2, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2007-10-11 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2006-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egilsgade 2, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 tilføjes Direktion: Louise Vesth (direktion) (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2006-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2006-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-31 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2006-08-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2006-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2006-08-31 tilføjes Legale ejere: Louise Vesth (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2006-08-31 tilføjes Navne: LOUISE VESTH ApS (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2006-08-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2006-08-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2006-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2006-08-31 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Stiftere: Louise Vesth (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2006-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2006-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-17)