Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Doravej 7, 3660 Stenløse (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Direktion: Jens Peter Emil Timm (direktion) (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-25 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Kontaktoplysninger: emiltimm@mail.tele.dk (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Legale ejere: Jens Peter Emil Timm (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Navne: EMIL TIMM ApS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Reelle ejere: Jens Peter Emil Timm (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Stiftere: Jens Peter Emil Timm (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-01-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-09-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doravej 7, 3660 Stenløse (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Doravej 7, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-09-18)
Den 2006-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: emiltimm@mail.tele.dk (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doravej 7, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-25 tilføjes Direktion: Jens Peter Emil Timm (direktion) (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive økonomisk rådgivning og ledelsesdialog. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformål. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-25 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Emil Timm (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Navne: EMIL TIMM ApS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Emil Timm (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Stiftere: Jens Peter Emil Timm (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Vedtægter: 2006-08-25 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-13)