Sektion (alle) | |||||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-03-30 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-02-03 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2016-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 30, 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-18 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-16 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-16 fjernes Navne: MM SBS ApS (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-16 fjernes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-16 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2012-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-11-22 fjernes Direktion: Lars Peter Philip Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri samt invstering. (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2012-07-02 tilføjes Navne: MM SBS ApS (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2012-07-01 fjernes Navne: MAESTRO MODUL SOFA ApS (offentliggjort 2006-09-26)
Den 2012-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2012-07-02 tilføjes Vedtægter: 2012-07-02 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-01 tilføjes Direktion: Lars Peter Philip Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-06-01 fjernes Direktion: Aase Julie Schultz Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 30, 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2010-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsørvej 30, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2008-02-26)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsørvej 30, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2008-02-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsørvej 30, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2006-09-26)
Den 2006-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsørvej 30, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2006-09-26)
Den 2006-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-18 tilføjes Direktion: Aase Julie Schultz Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-09-18 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-09-18 tilføjes Navne: MAESTRO MODUL SOFA ApS (offentliggjort 2006-09-26)
Den 2006-09-17 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5197 (offentliggjort 2006-08-30)
Den 2006-09-18 tilføjes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2006-09-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2006-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2006-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-18 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2006-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2006-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2006-08-18 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5197 (offentliggjort 2006-08-30)
Den 2006-08-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2006-08-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2006-08-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-08-18 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2006-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2006-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)