Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-28 tilføjes Vedtægter: 2022-11-28 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2012-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CAMETTE ApS. (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2019-09-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Vedtægter: 2019-09-04 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-08-29 tilføjes Reelle ejere: Helle Munkgaard Pedersen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2008-08-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Sørensens Vej 65, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-29 tilføjes Direktion: Helle Munkgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Camette A/S, Esbjerg samt i øvrigt at drive handel og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Legale ejere: Helle Munkgaard Pedersen (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2006-08-29 tilføjes Navne: HELLE PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-08-30)
Den 2006-08-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2006-08-29 tilføjes Stiftere: Helle Munkgaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Vedtægter: 2006-08-29 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2006-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-08-30)
Den 2006-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)