Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 39, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 39, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2006-08-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CONCILIATOR ApS. (offentliggjort 2015-11-29)
Den 2006-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ADEVIS ApS. (offentliggjort 2015-05-24)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 39, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 39, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 39, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2019-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 39, 8543 Hornslet (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 39, 8543 Hornslet (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 39, 8543 Hornslet (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 39, 8543 Hornslet (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 39, 8543 Hornslet (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-29 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2014-08-29 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-05-07 tilføjes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 39, 8543 Hornslet (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 39, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 39, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-08 tilføjes Direktion: Jesper Borre Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter i datterselskaber, formuepleje og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Legale ejere: Jesper Borre Pedersen (offentliggjort 2015-05-24)
Den 2006-08-08 tilføjes Navne: JBP HORNSLET HOLDING ApS (offentliggjort 2006-08-17)
Den 2006-08-08 tilføjes Reelle ejere: Jesper Borre Pedersen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2006-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2006-08-08 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Stiftere: Jesper Borre Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Vedtægter: 2006-08-08 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2006-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-08-17)
Den 2006-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)