Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 228, 3540 Lynge (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-30 (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-29 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-29 fjernes Navne: SELSKABET AF 04.03.2009 A/S (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-29 fjernes Stiftere: V. LINDENBERG'S EFTF. HOLDING A/S (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2009-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Bestyrelse: Patrick De Vela (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-03-31 fjernes Direktion: Finn Ketting Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-03-31 fjernes Revisor: ROS REVISION - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Tømrer- og bygningssnedker- forretninger og anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2009-03-04 tilføjes Navne: SELSKABET AF 04.03.2009 A/S (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2009-03-03 fjernes Navne: V. LINDENBERG'S EFTF. A/S (offentliggjort 2007-02-06)
Den 2009-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-03-04 tilføjes Vedtægter: 2009-03-04 (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-15 tilføjes Bestyrelse: Camilla Gleerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-10-15 fjernes Bestyrelse: Lise Margrethe Erichsen Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-20 tilføjes Revisor: ROS REVISION - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-05-20 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2007-03-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-10 tilføjes Bestyrelse: Lise Margrethe Erichsen Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 fjernes Bestyrelse: Søren Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-01 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 228, 3540 Lynge (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2007-01-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 tilføjes Direktion: Finn Ketting Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2007-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-30 (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2007-01-30 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2007-03-05)
Den 2007-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 7.350.000,00 (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2007-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2007-01-30 tilføjes Navne: V. LINDENBERG'S EFTF. A/S (offentliggjort 2007-02-06)
Den 2007-01-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2007-01-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2007-01-30 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 tilføjes Stiftere: V. LINDENBERG'S EFTF. HOLDING A/S (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2007-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2007-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)