Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nr. Lindvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Direktion: Niels Bøge Skræddergaard (direktion) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Kontaktoplysninger: ss@fibermail.dk (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Legale ejere: SØBI HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET SKRÆDDERGAARD ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Reelle ejere: Niels Bøge Skræddergaard, Helle Skræddergaard Philipsen, Søren Skræddergaard (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Stiftere: Ellen Skræddergaard (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: ss@fibermail.dk (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-12-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-11-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-23 tilføjes Vedtægter: 2016-11-23 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-11-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Direktion: Niels Bøge Skræddergaard (direktion) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2015-02-27 fjernes Direktion: Søren Skræddergaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-05-21 tilføjes Reelle ejere: Niels Bøge Skræddergaard, Helle Skræddergaard Philipsen, Søren Skræddergaard (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2010-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nr. Lindvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2010-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sakskøbingvej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sakskøbingvej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-24 tilføjes Direktion: Søren Skræddergaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde og udleje fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-01-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-01-24 tilføjes Legale ejere: SØBI HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-01-24 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET SKRÆDDERGAARD ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-01-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-01-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-01-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2007-01-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2007-01-24 tilføjes Stiftere: Ellen Skræddergaard (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-01-24 tilføjes Vedtægter: 2007-01-24 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2007-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-24)