Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-17 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB VBR (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2008-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GH Handel A/S. (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vadstrupvej 45, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vadstrupvej 45, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-10-29 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB VBR (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2012-10-29 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vadstrupvej 45, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2007-01-10 tilføjes Direktion: Gunnar Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i værdipapirer, være et holdingselskab samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtede opgaver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Legale ejere: Gunnar Nielsen (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2007-01-10 tilføjes Navne: KIWI GLADSAXE HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-01-10 tilføjes Reelle ejere: Gunnar Nielsen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2007-01-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-10 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Stiftere: Gunnar Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Vedtægter: 2007-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)