Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2020-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Marie Curies Alle 20, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Direktion: Claus Andreas Foss Rosenstand (direktion) (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-10 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Kontaktoplysninger: cr@hum.aau.dk (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Legale ejere: Morten Tornfeldt Boldt Kjær, FESTINA LENTE HOLDING ApS, Ebbe Bouman Hindrup, BORDERLESS ApS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Navne: C2C HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Reelle ejere: Ebbe Bouman Hindrup, Finn Krogh Rants (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Stiftere: Morten Tornfeldt Boldt Kjær, FESTINA LENTE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-06-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marie Curies Alle 20, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2018-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordbyen 120, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordbyen 120, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2013-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rendsburggade 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2013-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt udføre konsulentarbejde og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2013-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2013-07-11 tilføjes Vedtægter: 2013-07-11 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2013-07-11 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-08 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-08 fjernes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-26 tilføjes Legale ejere: Ebbe Bouman Hindrup, BORDERLESS ApS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2009-10-26 tilføjes Reelle ejere: Ebbe Bouman Hindrup, Finn Krogh Rants (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2009-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 461.539,00 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2009-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 365.385,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2007-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: cr@hum.aau.dk (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2007-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 269.231,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Legale ejere: FESTINA LENTE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2007-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rendsburggade 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2007-01-10 tilføjes Direktion: Claus Andreas Foss Rosenstand (direktion) (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2007-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2007-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-10 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2007-01-10 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2007-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Legale ejere: Morten Tornfeldt Boldt Kjær (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2007-01-10 tilføjes Navne: C2C HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2007-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2007-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2007-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2007-01-10 tilføjes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Stiftere: Morten Tornfeldt Boldt Kjær, FESTINA LENTE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2007-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2007-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-20)