Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-20 fjernes Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2020-03-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Nørgaard ApS. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-18 tilføjes Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2021-06-18 fjernes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS, RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakgårdsvej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Morrevej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morrevej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Morrevej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter/aktier i helt eller delvis ejede datterselskaber, drive handel og investering med produkter og fastejendom og hertil efter direktionens skøn beslægtet virksomhed samt levering af konsulentydelser. (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Vedtægter: 2017-06-26 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter / aktier i helt eller delvis ejede datterselskaber samt konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-10-01 tilføjes Bibranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-10-01 tilføjes Vedtægter: 2015-10-01 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2015-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2014-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2014-06-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2014-06-13 tilføjes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS, RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2013-06-12 fjernes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS, RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morrevej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2007-01-05 tilføjes Direktion: Carl Ulrich Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter / aktier i helt eller delvis ejede datterselskaber. (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2007-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-05 tilføjes Legale ejere: Carl Ulrich Nørgaard (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2007-01-05 tilføjes Navne: U. NØRGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2007-07-19)
Den 2007-01-05 tilføjes Reelle ejere: Carl Ulrich Nørgaard (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2007-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2007-01-05 tilføjes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS, RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-05 tilføjes Stiftere: Carl Ulrich Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-05 tilføjes Vedtægter: 2007-01-05 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2007-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-19)
Den 2007-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)