Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2010-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsgade 5, 3., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-22 fjernes Navne: SALMAN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-03 fjernes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 fjernes Direktion: Youssef Ali Salman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 5, 3., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-26 tilføjes Direktion: Youssef Ali Salman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Navne: SALMAN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-25 fjernes Navne: VICH 9586 ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: VICH 9586 ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-26 tilføjes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Vedtægter: 2007-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S CHRISTIANSHAVN. (offentliggjort 2007-05-09)