Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2007-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: D-TO ApS. (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 270, 2830 Virum (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 270, 2830 Virum (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-07-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-07-05 fjernes Revisor: COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 270, 2830 Virum (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2018-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rustenborgvej 14, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-10-27 tilføjes Revisor: COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2017-10-27 fjernes Revisor: Glennie Ella Pedersen Christensen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rustenborgvej 14, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2014-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rustenborgvej 2, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2013-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rustenborgvej 2, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2013-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Adolphsvej 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2011-05-24)
Den 2011-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adolphsvej 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2011-05-24)
Den 2011-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 219, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2009-03-04)
Den 2009-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 219, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2009-03-04)
Den 2009-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Jensens Vej 29, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Jensens Vej 29, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Maria Berg Kruse (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed igennem datterselskaber og dermed beslægtede erhverv. Selskabet vil endvidere drive handel med værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Legale ejere: Maria Berg Kruse (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: D-TO HOLDING ApS (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Reelle ejere: Maria Berg Kruse (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: Glennie Ella Pedersen Christensen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Stiftere: Maria Berg Kruse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Vedtægter: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)