Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-03-31 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-18 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Hjemmeside: www.traumeheling.dk (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Kontaktoplysninger: Info@traumeheling.dk (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Legale ejere: Ursula Alice Fürstenwald, Ulrik Jørgensen, Frank Vestergaard Olsen, Jette Tove Koch (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Navne: SE-TRAUMEHELING ApS (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Omlægningsperiode start: 2010-04-01 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Stiftere: Ursula Alice Fürstenwald, Jette Tove Koch, Frank Vestergaard Olsen (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-11-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 fjernes Direktion: Jette Tove Koch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 fjernes Direktion: Ursula Alice Fürstenwald (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2019-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 48, 3. tv., 1415 København K (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-20 tilføjes Hjemmeside: www.traumeheling.dk (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2019-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@traumeheling.dk (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 168.000,00 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2016-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2016-12-27 tilføjes Vedtægter: 2016-12-27 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Ulrik Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: Ursula Alice Fürstenwald, Ulrik Jørgensen, Frank Vestergaard Olsen, Jette Tove Koch (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 fjernes Legale ejere: Ursula Alice Fürstenwald, Frank Vestergaard Olsen, Jette Tove Koch (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: THYBO REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 fjernes Revisor: THYBO REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: CONNIE THYBO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2011-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og gennemførelse af kurser og undervisning i SE metoden. (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2010-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af mindst 2 - ud af selskabets 3 direktører i forening. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2010-06-08 tilføjes Vedtægter: 2010-06-08 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2010-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2010-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-04-01 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 48, 3. tv., 1415 København K (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2006-12-18 tilføjes Direktion: Ursula Alice Fürstenwald (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-03-31 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2006-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-18 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2006-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2006-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2006-12-18 tilføjes Legale ejere: Ursula Alice Fürstenwald, Frank Vestergaard Olsen, Jette Tove Koch (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2006-12-18 tilføjes Navne: SE-TRAUMEHELING ApS (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2006-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2006-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2006-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2006-12-18 tilføjes Revisor: CONNIE THYBO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Stiftere: Ursula Alice Fürstenwald, Jette Tove Koch, Frank Vestergaard Olsen (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2006-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2006-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-18)