Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Havn 1-3, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-06 fjernes Bestyrelse: Jan-Allan Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Direktion: Steen Aabo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-06 fjernes Kontaktoplysninger: ccp@injectordoor.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-06 fjernes Navne: INJECTOR TRAWLDOORS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Stiftere: SAGA HOLDING ApS, FROST HOLDING EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-30 tilføjes Direktion: Steen Aabo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 fjernes Direktion: Hans Jørgen Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Bestyrelse: Jesper Brøting (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-14 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Direktion: Jan-Allan Müller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-28 tilføjes Bestyrelse: Hans Erik Frost (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Frost (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2007-03-07)
Den 2007-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og fabrikation og anden hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Vedtægter: 2007-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-07 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-04 tilføjes Navne: INJECTOR TRAWLDOORS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 tilføjes Navne: INJECTOR TRAWLDOORS 2007 A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 fjernes Navne: INJECTOR TRAWLDOORS 2007 A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Havn 1-3, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 tilføjes Bestyrelse: Jesper Brøting (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 tilføjes Direktion: Jan-Allan Müller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2007-03-07)
Den 2007-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: ccp@injectordoor.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 tilføjes Stiftere: SAGA HOLDING ApS, FROST HOLDING EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)