Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-24 fjernes Navne: TAMBOUR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-24 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-24 fjernes Stiftere: Morten Tambour, Martin Tambour, Mads Tambour (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-06-04 fjernes Direktion: Martin Tambour (direktion) (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 fjernes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab gennem direkte eller indirekte kapitalinteresser i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2012-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.526.000,00 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2012-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2012-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2012-12-28 tilføjes Vedtægter: 2012-12-28 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2010-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2010-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 46, 4293 Dianalund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 46, 4293 Dianalund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Martin Tambour (direktion) (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: TAMBOUR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Stiftere: Morten Tambour, Martin Tambour, Mads Tambour (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-24)