Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Aagaard Hald (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-20 tilføjes Vedtægter: 2013-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Gert Olander, Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skåde Højgårdsvej 59, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 tilføjes Direktion: Torben Aagaard Hald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Legale ejere: Torben Aagaard Hald (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2007-01-02 tilføjes Navne: ELISABETH HALD HOLDING ApS (offentliggjort 2007-01-04)
Den 2007-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Stiftere: Torben Aagaard Hald (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-04)
Den 2007-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)