Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 143, 8250 Egå (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-19 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 fjernes Navne: T. HUSS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 fjernes Stiftere: Torben Helge Huss (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-03-18 fjernes Direktion: Torben Helge Huss (direktion) (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2013-12-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2013-12-03 fjernes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-24 tilføjes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE R. JACOBSEN, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og værdipapirer samt andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2011-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2011-03-17 tilføjes Vedtægter: 2011-03-17 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 143, 8250 Egå (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2006-12-19 tilføjes Direktion: Torben Helge Huss (direktion) (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2006-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2006-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-19 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2006-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2006-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2006-12-19 tilføjes Navne: T. HUSS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2006-12-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2006-12-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2006-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2006-12-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE R. JACOBSEN, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Stiftere: Torben Helge Huss (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2006-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2006-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-07)