Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kapital | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Byriel (formand) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Ole Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Ole Byriel (direktør) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: PIOL HOLDING ApS, GJANDERUP ApS, LINDE FRELLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-01 tilføjes Navne: DANREAL ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Pedersen, Mads Stisen Gjanderup, Ole Byriel, Pia Rasmussen Byriel (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-01 tilføjes Vedtægter: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: PIOL HOLDING ApS, LINDE FRELLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-31 fjernes Navne: DANREÁL HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Ole Pedersen, Ole Byriel, Pia Rasmussen Byriel, Ole Pedersen (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ole@byriel.dk (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Pedersen (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-01-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Ole Pedersen (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-02-10 tilføjes Legale ejere: Ole Pedersen, PIOL HOLDING ApS, LINDE FRELLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2021-02-10 fjernes Legale ejere: Ole Pedersen (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2021-02-09 fjernes Legale ejere: PIOL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2021-02-10 tilføjes Reelle ejere: Ole Pedersen, Ole Pedersen (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsinvestering og rådgivning i relation til investering, drift og projektudvikling relateret til fast ejendom. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-09-25 tilføjes Direktion: Ole Byriel (direktør) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-09-25 fjernes Direktion: Per Højgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-24 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-25 tilføjes Legale ejere: PIOL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2020-09-25 fjernes Legale ejere: Højgård Agro ApS, FUGLSANG A/S, HARTCON HOLDING ApS, Esben Kølkjær (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-24 fjernes Legale ejere: PIOL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 tilføjes Reelle ejere: Ole Byriel, Pia Rasmussen Byriel (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-09-24 fjernes Reelle ejere: Ole Byriel (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2020-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 tilføjes Vedtægter: 2020-09-25 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-09-25 fjernes Bestyrelse: Ole Byriel (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-08-04 fjernes Legale ejere: Ole Byriel (offentliggjort 2019-08-11)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Vedtægter: 2019-06-19 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-22 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2018-12-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2018-02-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-07 tilføjes Direktion: Per Højgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2016-01-07 fjernes Direktion: Garo Kertesz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-07 fjernes Bestyrelse: Garo Kertesz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 875.000,00 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2015-12-22 tilføjes Legale ejere: Ole Byriel, PIOL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-11)
Den 2015-12-21 fjernes Legale ejere: PIOL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-22 tilføjes Vedtægter: 2015-12-22 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-10-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Byriel (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2015-09-30 fjernes Legale ejere: U & G HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2014-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring Højsagervej 51, 8250 Egå (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ønbjergvej 52, 8410 Rønde (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-11-05 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Jensen Brønd (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandel i selskabet Dan Reál Kft. samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2014-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med to menige bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2014-11-05 tilføjes Vedtægter: 2014-11-05 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-10-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-02 fjernes Bestyrelse: Ole Byriel (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-02 fjernes Direktion: Garo Kertesz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-16 tilføjes Bestyrelse: Garo Kertesz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-16 tilføjes Direktion: Garo Kertesz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 775.000,00 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2008-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-02 tilføjes Legale ejere: HARTCON HOLDING ApS, Esben Kølkjær (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 675.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Legale ejere: Højgård Agro ApS, FUGLSANG A/S (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ønbjergvej 52, 8410 Rønde (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ønbjergvej 52, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ønbjergvej 52, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Bestyrelse: Ole Byriel (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-21 tilføjes Direktion: Garo Kertesz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Legale ejere: U & G HOLDING ApS, PIOL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2006-12-21 tilføjes Navne: DANREÁL HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2006-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2006-12-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2006-12-21 tilføjes Stiftere: U & G HOLDING ApS, PIOL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2006-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)