Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 7, 6870 Ølgod (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-08 fjernes Direktion: Niels Jørgen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-08 fjernes Navne: VARDE-ØLGOD MALERFORRETNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Stiftere: VESTJYDSK MALERFIRMA A/S, Tina Rose Bording (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2007-04-10)
Den 2007-12-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-29 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2007-04-10)
Den 2007-03-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive malervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-31 tilføjes Navne: VARDE-ØLGOD MALERFORRETNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-30 fjernes Navne: ØLGOD MALERFORRETNING ApS (offentliggjort 2006-12-22)
Den 2007-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-31 tilføjes Vedtægter: 2007-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 7, 6870 Ølgod (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 7, 6870 Ølgod (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 7, 6870 Ølgod (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Navne: ØLGOD MALERFORRETNING ApS (offentliggjort 2006-12-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Stiftere: VESTJYDSK MALERFIRMA A/S, Tina Rose Bording (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)