Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
John Winther Hansen | 20.12.2006 | |
JØRGEN PETERSEN ApS (CVR 83088311) | NORMAL | 20.12.2006 |
Kurt Hildebrandt Norling | 20.12.2006 | |
Ossi Kalevi Carlsson | 20.12.2006 | |
René Sembach Kok | 20.12.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JØRGEN PETERSEN ApS (CVR 83088311) | NORMAL | 01.08.2024 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FJH die Steckverbinder GmbH | 01.03.2023 | 30.09.2023 | 10,00-14,99% | 15,00 % |
FJH die Steckverbinder GmbH | 01.03.2021 | 28.02.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
René Sembach Kok | 01.01.2014 | 31.07.2024 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
JØRGEN PETERSEN ApS (CVR 83088311) | 01.01.2014 | 31.07.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
John Winther Hansen | 01.01.2014 | 01.10.2023 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Kristina Rudin | 01.01.2014 | 01.03.2023 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Mattias Carlsson | 01.01.2014 | 01.03.2021 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Jørgen Petersen | 01.01.2014 | 08.04.2015 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
OSSI CONNECTORS A/S (CVR 13919283) | NORMAL | 01.01.2014 | 100,00% | 100,00% |