Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Direktion | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Navne | Interessenter | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aage Bergs Vej 39, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Byløkken 17, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-07-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-12 tilføjes Legale ejere: Iven Invest ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-03-12 tilføjes Reelle ejere: Henrik Erik Ølholm Fuglsang, Mogens Højkær Larsen (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-20 fjernes Legale ejere: SCAN ENERGY PRODUCTION ApS, BRØNDUM ENERGY A/S (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byløkken 17, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2015-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2014-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hf@nwind.dk (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2014-07-31 fjernes Kontaktoplysninger: hpv@scan-energy.com (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2012-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2012-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 28, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-10-20)
Den 2012-07-16 tilføjes Direktion: Helge Højkær Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Ole Frøsig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-29 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Harbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-29 fjernes Direktion: Nikolaj Harbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2011-11-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-26 tilføjes Kontaktoplysninger: hpv@scan-energy.com (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2010-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 28, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-10-20)
Den 2010-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Flauenskjoldvej 30-34, 9352 Dybvad (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-07-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte at eje, opsætte, idriftsætte og drive vindmølleparker i Tyskland og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller er en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Vedtægter: 2010-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-14 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Harbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-14 fjernes Bestyrelse: Karsten Olsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-14 tilføjes Direktion: Nikolaj Harbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-14 fjernes Direktion: Karsten Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-22 tilføjes Legale ejere: SCAN ENERGY PRODUCTION ApS, BRØNDUM ENERGY A/S (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2007-01-21 fjernes Legale ejere: SCAN ENERGY PRODUCTION ApS, BRØNDUM ENERGY A/S (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flauenskjoldvej 30-34, 9352 Dybvad (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Flauenskjoldvej 30-34, 9352 Dybvad (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flauenskjoldvej 30-34, 9352 Dybvad (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-29 tilføjes Navne: K/S FUCHSBERG - 2007 (offentliggjort 2007-01-10)
Den 2006-12-28 fjernes Navne: K/S ZOELKOW - 2006 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Navne: K/S ZOELKOW - 2006 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-22 tilføjes Direktion: Karsten Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-19 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Interessenter: FUCHSBERG - 2007 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2006-12-19 tilføjes Legale ejere: SCAN ENERGY PRODUCTION ApS, BRØNDUM ENERGY A/S (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2006-12-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Bestyrelse: Karsten Olsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)