Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Oldenburg Eriksen | 01.04.2008 | 29.04.2011 | direktion |
Morten Mørup Ellegaard | 01.04.2008 | 01.11.2010 | direktion |
Sergei Candial-Hansen | 01.12.2006 | 01.04.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sergei Candial-Hansen | 01.12.2006 | 01.04.2008 | bestyrelse |
Jens Oldenburg Eriksen | 01.12.2006 | 01.04.2008 | formand |
Sonny Buhr Pedersen | 01.12.2006 | 29.01.2007 | bestyrelse |