Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 2, 5800 Nyborg (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Bestyrelse: Jan Børgager Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Binavne: NYBORG FORSYNING SERVICE A/S (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Direktion: Erik Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-19 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Legale ejere: NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Navne: NFS SERVICE A/S (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Stiftere: NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-05-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Huus (formand) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Korsgaard Søe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-10-31 fjernes Bestyrelse: Camilla Uttenthal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 tilføjes Bestyrelse: Camilla Uttenthal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-04-10 fjernes Bestyrelse: John Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-16 tilføjes Bestyrelse: Per Chrone Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2016-08-15 fjernes Bestyrelse: Annette Piil (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-27 tilføjes Bestyrelse: Annette Piil (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2015-10-26 fjernes Bestyrelse: Per Chrone Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-28 tilføjes Legale ejere: NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2014-04-29 tilføjes Bestyrelse: Morten Kidi Abrahamsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-29 fjernes Bestyrelse: Jørn Terndrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-20 tilføjes Bestyrelse: Per Chrone Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-20 fjernes Bestyrelse: Niels-Peter Sejersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Servicevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål kan opfyldes gennem datterselskaber i ind- og udland. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2013-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2013-08-20 tilføjes Vedtægter: 2013-08-20 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2012-04-12 tilføjes Direktion: Erik Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2012-04-12 fjernes Direktion: Flemming Kjærulf Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-06 tilføjes Bestyrelse: Hans Henning Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-06 fjernes Bestyrelse: Carsten Bukhave (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-03 tilføjes Bestyrelse: Niels-Peter Sejersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-03 fjernes Bestyrelse: Carl Aage Leth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-28 tilføjes Bestyrelse: Jørn Terndrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-28 fjernes Bestyrelse: Klaus Jørgen Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-29 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2009-05-29 fjernes Bestyrelse: Jens Furbo Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-12 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2008-04-22 tilføjes Bestyrelse: Jens Furbo Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-22 fjernes Bestyrelse: Ib Spanggaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 2, 5800 Nyborg (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 2, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 2, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Bestyrelse: Ib Spanggaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-19 tilføjes Binavne: NYBORG FORSYNING SERVICE A/S (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-12-19 tilføjes Direktion: Flemming Kjærulf Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-19 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-12-19 tilføjes Navne: NFS SERVICE A/S (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-12-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Stiftere: NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-13)