Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Bagh | 07.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Bo Olsen | 01.08.2022 | 07.11.2023 | direktør |
Patrick Ilario Ferrari | 19.03.2021 | 01.08.2022 | direktør |
Morten Angelo Johansen | 19.03.2021 | 26.04.2022 | direktør |
Torben Bo Olsen | 17.01.2018 | 19.03.2021 | adm. dir |
Jesper Boelskifte | 15.12.2006 | 17.01.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Bagh | 07.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Bo Olsen | 07.11.2023 | formand |
Lasse Sørensen | 07.11.2023 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jon Rex Laugen | 13.01.2023 | 23.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Sørensen | 01.08.2022 | 06.11.2023 | formand |
Torben Bo Olsen | 01.08.2022 | 06.11.2023 | næstformand |
Alexander Lauf Dalgaard Olsen | 19.03.2021 | 07.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Sørensen | 19.03.2021 | 31.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Bo Olsen | 19.03.2021 | 31.07.2022 | formand |