Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuscentret 21, 6500 Vojens (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-18 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-12 fjernes Legale ejere: Bjarne Leheen Ditlevsen, Erik Berg, Peder Agger (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-12 fjernes Navne: SUN-APARTMENTS ApS (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-12 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-12 fjernes Stiftere: Peder Agger, Gert Drews, Erik Berg, Bjarne Leheen Ditlevsen (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-10-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-27 fjernes Bestyrelse: Erik Berg (formand) (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-27 fjernes Direktion: Bjarne Leheen Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-25 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2015-01-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-05 fjernes Bestyrelse: Gert Drews (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuscentret 21, 6500 Vojens (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuscentret 21, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuscentret 21, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Bestyrelse: Gert Drews (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Direktion: Bjarne Leheen Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2006-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering i og salg af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-18 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-18 tilføjes Legale ejere: Bjarne Leheen Ditlevsen, Erik Berg, Peder Agger (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-18 tilføjes Navne: SUN-APARTMENTS ApS (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Stiftere: Peder Agger, Gert Drews, Erik Berg, Bjarne Leheen Ditlevsen (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2006-12-18 tilføjes Vedtægter: 2006-12-18 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2006-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-02)