Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-08 tilføjes Vedtægter: 2024-07-08 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2006-12-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BOENSDORFF TRADING ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FANDANKO ApS. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DE7 Komplementar ApS. (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2016-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: DE7 K/S. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2018-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: JCD Holding A/S. (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2020-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Feinsmeckers ApS. (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2022-05-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LicenseCare ApS. (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-10-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Piscibus ApS. (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Piscibus ApS. (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Piscibus ApS. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Piscibus ApS. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-02-23 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Direktion: Jørgen Erik Bundgaard Bønsdorff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Legale ejere: Jørgen Erik Bundgaard Bønsdorff (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2006-12-11 tilføjes Navne: BØNSDORFF HOLDING ApS (offentliggjort 2006-12-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Erik Bundgaard Bønsdorff (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2006-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-12-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2006-12-11 tilføjes Stiftere: Jørgen Erik Bundgaard Bønsdorff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Vedtægter: 2006-12-11 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2006-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)