Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 13.11.2006 (6529
dage). |
Ingen historik.
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040). |
Sidst opdateret den 15.02.2008 og
angivet som gældende fra 02.01.2008 (6114
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Udlejning af erhvervsejendomme (682040) | 02.01.2008 | |
Uoplyst (999999) | 01.01.2008 | 01.01.2008 |
Uoplyst (980000) | 13.11.2006 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt | false. |
Sidst opdateret den 22.06.2022 og
angivet som gældende fra 22.06.2022 (829
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
false | 22.06.2022 | |
true | 20.05.2015 | 21.06.2022 |
false | 13.11.2006 | 19.05.2015 |
Kontaktoplysninger | lbc@carstenviggo.dk. |
Sidst opdateret den 23.08.2022 og
angivet som gældende fra 23.08.2022 (767
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
lbc@carstenviggo.dk | 23.08.2022 | |
mhe@assurewealth.dk | 07.07.2020 | 22.08.2022 |
info@thylandergruppen.dk | 30.11.2017 | 06.07.2020 |
Telefonnummer | 22994814. |
Sidst opdateret den 23.08.2022 og
angivet som gældende fra 23.08.2022 (767
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
22994814 | 23.08.2022 | |
30654161 | 07.07.2020 | 22.08.2022 |
70229922 | 30.11.2017 | 06.07.2020 |
Navne | GENTOFTE EJENDOMSSELSKAB, KOMMANDITEJENDOMSSELSKAB. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og
angivet som gældende fra 21.08.2009 (5517
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
GENTOFTE EJENDOMSSELSKAB, KOMMANDITEJENDOMSSELSKAB | 21.08.2009 | |
K/S AF 1.11.2006 | 13.11.2006 | 20.08.2009 |
Tegningsregel | Selskabet tegnes af direktøren i forening med et andet bestyrelsesmedlem , af to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. |
Sidst opdateret den 02.04.2019 og
angivet som gældende fra 02.04.2019 (2006
dage). |
Fortolkning
(3 tegningsmuligheder)
| direktøren + 1 andet_bestyrelsesmedlem |
2 bestyrelsesmedlemmer |
bestyrelsen |
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af direktøren i forening med et andet bestyrelsesmedlem , af to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse | 02.04.2019 | |
Virksomheden tegnes af komplementaren eller to bestyrelsesmedlemmer i forening | 03.01.2011 | 01.04.2019 |
Type af revisorbistand:Erklæring om udvidet gennemgang
Navn på revisionsvirksomhed:Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:34209936
Beskrivelse af revisor:statsautoriseret revisor
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
www.thylandergruppen.dk | 30.11.2017 | 22.08.2022 |
Virksomheden har ikke ændret Hjemmeside i
sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.