Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Buskelundskoven 30, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-03 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Legale ejere: KK VEST ApS, S.D. HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Navne: SMARAGD BOLIG A/S (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Reelle ejere: Kristian Kryger Sørensen, Steffen Sejer Damkjær, Mads Hegnet Kryger Sørensen, Kamilla Hegnet Kryger Sørensen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Stiftere: S.D. HOLDING ApS, KK VEST ApS, CASA FUTURA SJÆLLAND ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Bestyrelse: Steffen Sejer Damkjær (formand) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Kristian Kryger Sørensen (direktion) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 fjernes Bestyrelse: Jon Søberg (bestyrelse) (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2018-03-01 fjernes Legale ejere: CASA FUTURA SJÆLLAND ApS (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-01 fjernes Reelle ejere: Jon Søberg (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, udvikling, udlejning og salg af fast ejendom og dermed knyttet og beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2014-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2014-05-22 tilføjes Vedtægter: 2014-05-22 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2014-05-22 fjernes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buskelundskoven 30, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2009-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sørkelvej 127, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2008-09-17)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2008-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sørkelvej 127, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2008-09-17)
Den 2008-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Adidasvej 1, 8653 Them (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-05-16 tilføjes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 fjernes Revisor: TILSTED REVISION V/OLE TILSTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-05 tilføjes Navne: SMARAGD BOLIG A/S (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-09-04 fjernes Navne: VARDEVEJ A/S (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adidasvej 1, 8653 Them (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Legale ejere: CASA FUTURA SJÆLLAND ApS, KK VEST ApS, S.D. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Adidasvej 1, 8653 Them (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adidasvej 1, 8653 Them (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-03 tilføjes Bestyrelse: Jon Søberg (bestyrelse) (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2006-11-03 tilføjes Direktion: Kristian Kryger Sørensen (direktion) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2006-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2006-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-03 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2006-11-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2006-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2006-11-03 tilføjes Navne: VARDEVEJ A/S (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-03 tilføjes Reelle ejere: Jon Søberg, Kristian Kryger Sørensen, Steffen Sejer Damkjær, Mads Hegnet Kryger Sørensen, Kamilla Hegnet Kryger Sørensen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2006-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2006-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2006-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2006-11-03 tilføjes Revisor: TILSTED REVISION V/OLE TILSTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 tilføjes Stiftere: S.D. HOLDING ApS, KK VEST ApS, CASA FUTURA SJÆLLAND ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2006-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2006-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)