Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 4, 8450 Hammel (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Bestyrelse: Charlotte Motahedian (formand) (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Direktion: Rasoul Motahedian (direktion) (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-15 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Legale ejere: RM IMPORT A/S (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Navne: SANO A/S (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Stiftere: RM IMPORT A/S (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 4, 8450 Hammel (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2014-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 1, 8450 Hammel (offentliggjort 2014-03-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt (offentliggjort 2006-12-01)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 1, 8450 Hammel (offentliggjort 2014-03-24)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 1, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 1, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Motahedian (formand) (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Direktion: Rasoul Motahedian (direktion) (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed indenfor fødevareindustrien, herunder udvikling af sundhedsprodukter. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-15 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt (offentliggjort 2006-12-01)
Den 2006-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Legale ejere: RM IMPORT A/S (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Navne: SANO A/S (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Stiftere: RM IMPORT A/S (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Vedtægter: 2006-11-15 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-08)